Domingos Plácido da Silva - الشجرة كاملة
From Rodovid AR
الشّخص:161281
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
This tree contains: 9 families with 38 people in 9 lineages, 29 of these people are blood relatives; 0 families with 0 people are hidden.
== 1 ==
== 1 ==
الأطفال
الأطفال
الأحفاد
الأحفاد
4
4
5
♂ Bento Carneiro de Almeida Pereira
الزواج: ♀ Maria Francisca de Queirós Matoso
fact 1: 1877, São Paulo, SP, Foi um dos fundadores do Circulo de Estudantes Católicos.
العمل: 1878, Redator parcial do Jornal estudantil "A Reação" de oposição ao jornal estudantil da Academia de Direito de São Paulo com tendências republicanas.
الشهادات: 1880, São Paulo, SP, Academia de Direito de São Paulo, atual Faculdade de Direito da USP (largo de São Francisco).
العمل: 2 مايو 1893 ? 31 ديسمبر 1893, Rio de Janeiro, RJ, Deputado Federal para preenchimento da vaga devida à renúncia de João Batista da Mota. Eleito a 9 de Abril de 1893; reconhecido a 2 de Maio seguinte.
العمل: 31 ديسمبر 1894 ? 30 ديسمبر 1897, Rio de Janeiro, RJ, 1º vice-presidente do Estado do Rio de Janeiro, governo do 2º período republicano chefiado pelo presidente Joaquim Maurício de Abreu.
الوفاة: 20 يونيو 1931, Quissamã, Rio de Janeiro, Brazil
fact 1: 1877, São Paulo, SP, Foi um dos fundadores do Circulo de Estudantes Católicos.
العمل: 1878, Redator parcial do Jornal estudantil "A Reação" de oposição ao jornal estudantil da Academia de Direito de São Paulo com tendências republicanas.
الشهادات: 1880, São Paulo, SP, Academia de Direito de São Paulo, atual Faculdade de Direito da USP (largo de São Francisco).
العمل: 2 مايو 1893 ? 31 ديسمبر 1893, Rio de Janeiro, RJ, Deputado Federal para preenchimento da vaga devida à renúncia de João Batista da Mota. Eleito a 9 de Abril de 1893; reconhecido a 2 de Maio seguinte.
العمل: 31 ديسمبر 1894 ? 30 ديسمبر 1897, Rio de Janeiro, RJ, 1º vice-presidente do Estado do Rio de Janeiro, governo do 2º período republicano chefiado pelo presidente Joaquim Maurício de Abreu.
الوفاة: 20 يونيو 1931, Quissamã, Rio de Janeiro, Brazil
5
6
6
7
7