Nicolás Alfaro de los Ríos - جرد الجدول
From Rodovid AR
2
21/2 <1+?> ♀ Juana Alfaro Morera [Alfaro de los Ríos]3
31/3 <2+?> ♀ Nicolasa González Alfaro [González] 42/3 <2+?> ♂ José Nicolás González Alfaro [González]4
51/4 <3+?> ♀ Manuela Porras González [Porras] 62/4 <4+1> ♂ Francisco González Ulloa [González] 73/4 <4+1> ♀ María González Ulloa [González]5
81/5 <5+?> ♀ Manuela Gertrudis Flores Porras [Flores] 92/5 <7+3> ♂ Nicolás Zumbado González [Zumbado] 103/5 <6+2> ♂ Cleto González Pérez [González]6
الزواج: <6> ♀ Adela Herrán Bonilla [Herrán]
اللقب المميّز: 8 مايو 1906 - 8 مايو 1910, Коста-Рика, Presidente de la República de Costa Rica, 18º
اللقب المميّز: 8 مايو 1928 - 8 مايو 1932, Коста-Рика, Presidente de la República de Costa Rica, 26º
الوفاة: 23 سبتمبر 1937, Сан-Хосе, Коста-Рика
اللقب المميّز: 6 October 1944, Сан-Хосе, Коста-Рика, Benemérito de la Patria
Concluyó el ferrocarril al Pacífico en 1910. · Se dictó la primera Ley de Ferrocarriles. · Se amplió el Sistema de Cañerías de San José. · Construyó el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional. · Reforzó los servicios municipales. · Se creó la cartera de Trabajo en 1928 y Previsión Social y se impulsó la redacción de un Código de Trabajo. · Se crearon las carteras de Agricultura y Ganadería y el Servicio Nacional de Electricidad en 1928. · Se creó la Procuraduría General de la República. · Se fundó el Patronato Nacional de la Infancia. · Se fundó la Primera Empresa Nacional de Transportes Aéreos en 1932. · Inauguró el muelle de Puntarenas en 1928.
· Pavimentó las calles de San José7
الزواج: <9> ♀ Perfecta Barrios Ladrero [Barrios]
الزواج:
الزواج: <10> ♀ w Emilia Solorzano Alfaro [Solorzano] م 8 ديسمبر 1835 و 18 يوليو 1914, Costa Rica
اللقب المميّز: 1870 - 1872, Presidente Provisional de la República de Costa Rica
اللقب المميّز: 1872 - 1876, Presidente de la República de Costa Rica
اللقب المميّز: 25 يوليو 1876, Costa Rica, Benemérito de la Patria
اللقب المميّز: 23 سبتمبر 1877 - 6 يوليو 1882, Costa Rica, Presidente de la República de Costa Rica
الوفاة: 6 يوليو 1882, Alajuela, Alajuela, Costa Rica
التعميد: 23 ابريل 1890, El Carmen, San José, San José, Costa Rica
الوفاة: 18 ابريل 1931, Costa Rica, Causa de muerte: Bronconeumonia. Hora: 12:30 md
الدفن: 19 ابريل 1931, El Carmen, San José, San José, Costa Rica
التعميد: 13 ديسمبر 1900, El Carmen, San José, Costa Rica
الزواج: <12> ♀ Celina María Rita Volio Mata [Volio] م 23 يونيو 1905, El Carmen, San José, Costa Rica, Testigos: [[Persona:636465]], Odilly González de Aguilar
8
291/8 <18+10> ♂ Francisco Rudesindo Sixto de la Trinidad Guardia Solorzano [Guardia]الزواج: <16> ♀ Rosa Tinoco Granados [Tinoco] , El Carmen, San José, Costa Rica
الزواج: <17> ♂ Ramón Bernardo Soto Alfaro [Soto] م 12 فبراير 1854 و 28 يناير 1931, Nuestra Señora de las Mercedes, San José, San José, Costa Rica
أخرى: 29 نوفمبر 1886, Nuestra Señora de las Mercedes, San José, San José, Costa Rica, Madrina de [[Persona:699299]]
التعميد: 12 فبراير 1867
الزواج: <18> ♀ Ana Peralta y Sancho [Peralta] م 13 مارس 1873 و 26 October 1932, San José, Costa Rica
أخرى: 1896 - 1897, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores
اللقب المميّز: 7 مارس 1944, Benemérito de la Patria de Costa Rica
الوفاة: 5 فبراير 1950, Alajuela, Costa Rica
الميلاد: 23 مايو 1872, San Ramón, Alajuela, Costa Rica
اللقب المميّز: 8 مايو 1920 - 8 مايو 1924, Costa Rica, Presidente de la República de Costa Rica, 24º
الوفاة: 6 يوليو 1954, San José, Costa Rica
· Creó la Oficina de Control (hoy Contraloría General de la República). · Fundó la Caja de Conversión, para estabilizar la moneda. · Promulgó leyes para solucionar el problema de la vivienda urbana. · Vetó la Ley de Recompensas.
· Vetó la Ley que buscaba anular los actos del gobierno de Tinocoالتعميد: 13 فبراير 1873, El Carmen, San José, San José, Costa Rica
الزواج: <20> ♀ María Aurelia Estér Carranza Vargas [Carranza] م 11 نوفمبر 1878, Nuestra Señora del Pilar, Alajuela, Alajuela, Costa Rica
اللقب المميّز: 25 مايو 1920 - 30 ابريل 1932, San José, San José, Costa Rica, Subsecretario de Guerra y Marina del Gobierno de Costa Rica
اللقب المميّز: 1922 - 1926, San José, San José, Costa Rica, Diputado del Poder Legislativo de Costa Rica
الوفاة: 29 October 1953, Alajuela, Costa Rica
التعميد: 27 يونيو 1926, El Carmen, San José, San José, Costa Rica, Padrino: [[Persona:699045]] Madrina: Odilí González de Aguilar
التعميد: 1 ابريل 1929, El Carmen, San José, San José, Costa Rica, Padrino: [[Persona:699045]] Madrina: [[Persona:699042]]