Николай Иванович Кусов م 19 مارس 1781 و 8 سبتمبر 1856
From Rodovid AR
سلالة | Кусовы |
الجنس | ذكر |
الإسم الكامل | Николай Иванович Кусов |
الأولياء
♂ Иван Васильевич Кусов [Кусовы] م 7 يناير 1750 و 18 أغسطس 1819 |
الأحداث
19 مارس 1781 الميلاد:
8 سبتمبر 1856 الوفاة:
ملاحظات
действительный статский советник, коммерции советник. С 1824 по 1833 г. был петербургским городским головой и по отказе его от службы с Высочайшего соизволения петербургское купечество поднесло ему золотой кубок на золотом блюде с особой надписью. Время службы Н. И. Кусова совпало с тяжелыми событиями городской жизни и всегда столица находила в нем энергичного и умелого работника: после наводнения 1824 г. он был председателем биржевого комитета для оказания помощи пострадавшим, в 1831 г. заведовал устройством холерных бараков и неоднократно лично докладывал по этому делу императору Николаю Павловичу; был действительным членом Вольного Экономического Общества, одним из директоров Российско-Американской компании, был членом нескольких комитетов — комитета о сооружении постоянного моста через Неву и комитета для соображения законов, к вексельному уставу принадлежащих.
"Очерк столетней непрерывной торговой и общественной деятельности Кусовых". СПб. 1866 г.
{Половцов}
من الأجداد إلى الأحفاد
الزواج: ♂ Иван Васильевич Кусов
الوفاة: 2 فبراير 1797
الدفن: Санкт-Петербург, Некрополь Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры
الزواج: ♂ Іван Іванович Ростовцев
الدفن: 1843, Олександро-Невська Лавра, Санкт-Петербург, Російська імперія
الوفاة: 4 فبراير 1843, Російська імперія