Armand-Jean de Vignerot (du Plessis) م 3 October 1629 و 10 مايو 1715 - الشجرة كاملة
From Rodovid AR
الشّخص:257385
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
This tree contains: 75 families with 170 people in 62 lineages, 89 of these people are blood relatives; 24 families with 24 people are hidden.
1
♂ Pierre de Rohan
الميلاد: 1451
اللقب المميّز: Gyé-sur-Seine (10), seigneur de Gié
اللقب المميّز: vicomte de Fronsac
اللقب المميّز: comte de Marle
اللقب المميّز: comte de Porcien
اللقب المميّز: Guise (02), comte de Guise
الزواج: ♀ Françoise de Penhoët
الزواج: ♀ Marguerite d'Armagnac
الوفاة: 22 ابريل 1514
اللقب المميّز: Gyé-sur-Seine (10), seigneur de Gié
اللقب المميّز: vicomte de Fronsac
اللقب المميّز: comte de Marle
اللقب المميّز: comte de Porcien
اللقب المميّز: Guise (02), comte de Guise
الزواج: ♀ Françoise de Penhoët
الزواج: ♀ Marguerite d'Armagnac
الوفاة: 22 ابريل 1514
♂ Robert d'Espinay
الديانة: 12 أغسطس 1482 - 1488, Lescar (64), évêque de Lescar
الديانة: 1 October 1488 - أغسطس 1493, Nantes (44), Évêque de Nantes
الوفاة: أغسطس 1493
الديانة: 1 October 1488 - أغسطس 1493, Nantes (44), Évêque de Nantes
الوفاة: أغسطس 1493
♂ Jean d'Espinay
الديانة: 1486 - 4 نوفمبر 1493, Mirepoix (09), Évêque de Mirepoix
الديانة: 4 نوفمبر 1493 - 25 أغسطس 1500, Nantes (44), Évêque de Nantes
الديانة: 25 سبتمبر 1500 - 1503, Saint-Pol-de-Léon (29), Évêque de Léon
الوفاة: 1503
الديانة: 4 نوفمبر 1493 - 25 أغسطس 1500, Nantes (44), Évêque de Nantes
الديانة: 25 سبتمبر 1500 - 1503, Saint-Pol-de-Léon (29), Évêque de Léon
الوفاة: 1503
1
2
2
3
3
4
4
5
♂ Amador de La Porte
الميلاد: 1568
أخرى: 1583, Malte
أخرى: 1619, Commission au commandeur de la Porte pour tenir garnison au château d’Angers,
أخرى: 1620, La reine-mère lui donne commission pour former un régiment de 10 compagnies de 100 hommes
أخرى: 1634, Brevet de maréchal de camp
أخرى: 1634, Gouvernant La Rochelle, Brouage…, le roi lui demande de faire armer les catholiques de la Rochelle
أخرى: 1583, Malte
أخرى: 1619, Commission au commandeur de la Porte pour tenir garnison au château d’Angers,
أخرى: 1620, La reine-mère lui donne commission pour former un régiment de 10 compagnies de 100 hommes
أخرى: 1634, Brevet de maréchal de camp
أخرى: 1634, Gouvernant La Rochelle, Brouage…, le roi lui demande de faire armer les catholiques de la Rochelle
5
الأجداد
♂ Henri du Plessis de Richelieu
الممتلكات العقارات: Richelieu (37), Seigneur de Richelieu
العمل: Maréchal-de-Champ en l'armée du duc de Nevers
الوفاة: 4 يوليو 1619, Tué en duel par [[Personne:932026]]
العمل: Maréchal-de-Champ en l'armée du duc de Nevers
الوفاة: 4 يوليو 1619, Tué en duel par [[Personne:932026]]
♂ Альфонс из Плесси из Ришельё
الميلاد: 1582, Париж, Франковское королевство
caste: Франковское королевство, Grand-Aumônier de France [[Catégorie:Grands-Aumôniers de France]]
الديانة: 1605, Франковское королевство, Religieux dans l'Ordre des Chartreux
caste: 27 ابريل 1626 - 27 نوفمبر 1628, Aix-en-Provence (13), Archevêque d'Aix
العمل: 21 يونيو 1626, католический епископ
caste: 27 نوفمبر 1628 - 23 مارس 1653, Лион, Франковское королевство, архиепископ лионский
العمل: 19 نوفمبر 1629, Франковское королевство, католический кардинал
caste: Франковское королевство, Grand-Aumônier de France [[Catégorie:Grands-Aumôniers de France]]
الديانة: 1605, Франковское королевство, Religieux dans l'Ordre des Chartreux
caste: 27 ابريل 1626 - 27 نوفمبر 1628, Aix-en-Provence (13), Archevêque d'Aix
العمل: 21 يونيو 1626, католический епископ
caste: 27 نوفمبر 1628 - 23 مارس 1653, Лион, Франковское королевство, архиепископ лионский
العمل: 19 نوفمبر 1629, Франковское королевство, католический кардинал
♂ Арман Жан из Плесси из Ришельё
الميلاد: 5 سبتمبر 1585, Париж, Франция
العمل: Bischof von Luzon
الديانة: 17 ابريل 1607, Rom, Bischofsweihe der katholischen Kirche von Kardinal de Givry
العمل: 1616, Außenminister
أخرى: 1 سبتمبر 1616, Fait arrêter le prince [[Person:432160]], chef des calvinistes par [[:fr:Person:932025]]
الديانة: 5 سبتمبر 1622, Kardinal der katholischen Kirche von Papst Gregor XV
العمل: > 1624, Chef du conseil du Roi
العمل: > 1624, Senioren Staatsminister
caste: 1626, Grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France
العمل: 1631, Gouverneur der Bretagne
اللقب المميّز: أغسطس 1631, duc de Richelieu
اللقب المميّز: يوليو 1634, Herzog von Fronsac, Pair von Frankreich
الوفاة: 4 ديسمبر 1642, Париж, Франция
الدفن: Kirche der Sorbonne
العمل: Bischof von Luzon
الديانة: 17 ابريل 1607, Rom, Bischofsweihe der katholischen Kirche von Kardinal de Givry
العمل: 1616, Außenminister
أخرى: 1 سبتمبر 1616, Fait arrêter le prince [[Person:432160]], chef des calvinistes par [[:fr:Person:932025]]
الديانة: 5 سبتمبر 1622, Kardinal der katholischen Kirche von Papst Gregor XV
العمل: > 1624, Chef du conseil du Roi
العمل: > 1624, Senioren Staatsminister
caste: 1626, Grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France
العمل: 1631, Gouverneur der Bretagne
اللقب المميّز: أغسطس 1631, duc de Richelieu
اللقب المميّز: يوليو 1634, Herzog von Fronsac, Pair von Frankreich
الوفاة: 4 ديسمبر 1642, Париж, Франция
الدفن: Kirche der Sorbonne
الأجداد
الأولياء
♀ Marie-Madeleine de Vignerot d'Aiguillon
الزواج: ♂ Antoine de Beauvoir du Roure
العمل: 1625 - 1631, Dame d'Atours de la Reine
اللقب المميّز: 1638, Duchesse d’Aiguillon
الوفاة: 1 ابريل 1675
العمل: 1625 - 1631, Dame d'Atours de la Reine
اللقب المميّز: 1638, Duchesse d’Aiguillon
الوفاة: 1 ابريل 1675
الأولياء
== 8 ==
♀ Marie-Thérèse de Vignerot du Plessis (Mademoiselle d'Agenois)
الميلاد: 25 ابريل 1636
اللقب المميّز: Duchesse d'Aiguillon
الوفاة: ديسمبر 1705
اللقب المميّز: Duchesse d'Aiguillon
الوفاة: ديسمبر 1705
♀ Anne Poussard de Fors du Vigean (Poussart)
الميلاد: 1622
العمل: Première dame d'honneur de la reine
العمل: Première dame d'honneur de la Dauphine
الزواج: ♂ François-Alexandre d'Albret
الزواج: ♂ Armand-Jean de Vignerot (du Plessis)
الوفاة: 26 مايو 1684, Paris (75)
العمل: Première dame d'honneur de la reine
العمل: Première dame d'honneur de la Dauphine
الزواج: ♂ François-Alexandre d'Albret
الزواج: ♂ Armand-Jean de Vignerot (du Plessis)
الوفاة: 26 مايو 1684, Paris (75)
♀ Marguerite Thérèse de Rouillé de Meslay
الميلاد: 1660c, calculé -> 69 ans en 1729
الزواج: ♂ w Jean-Baptiste François de Noailles
الزواج: ♂ Armand-Jean de Vignerot (du Plessis)
الوفاة: 29 October 1729, Paris (75)
الزواج: ♂ w Jean-Baptiste François de Noailles
الزواج: ♂ Armand-Jean de Vignerot (du Plessis)
الوفاة: 29 October 1729, Paris (75)
== 8 ==
الأطفال
♀ Élisabeth-Sophie d'Harcourt
الميلاد: 1707
الزواج: ♂ Louis François Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu
الوفاة: 2 أغسطس 1740, Paris (75)
الزواج: ♂ Louis François Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu
الوفاة: 2 أغسطس 1740, Paris (75)
الأطفال
الأحفاد
♂ Casimir d'Egmont Pignatelli
caste: Grand d'Espagne de première classe
الخدمة العسكريّة: Lieutenant Générale des Armée du roi
اللقب المميّز: Comte d'Egmont Pignatelli
الزواج: ♀ w Jeanne Louise Armande Élisabeth Sophie Septimanie de Vignerot du Plessis
الخدمة العسكريّة: Lieutenant Générale des Armée du roi
اللقب المميّز: Comte d'Egmont Pignatelli
الزواج: ♀ w Jeanne Louise Armande Élisabeth Sophie Septimanie de Vignerot du Plessis
الأحفاد
11
♂ Antoine Pierre Joseph Chapelle de Jumilhac
الميلاد: 31 أغسطس 1764, Paris (75)
اللقب المميّز: Jumilhac-le-Grand (24), marquis de Jumilhac
الزواج: ♀ Симплиция Арман де Виньеро дю Плесси де Ришельё (де Ла Шапель де Сен-Жан де Жюмильяк ?)
العمل: 1783, capitaine
النزوح: 1789 ? نوفمبر 1799, Grande-Bretagne
أخرى: 10 أغسطس 1789, Incarcéré
العمل: 1791, Lieutenant-colonel de la Garde constitutionelle de Louis XVI
الخدمة العسكريّة: 23 يونيو 1795 ? 21 يوليو 1795, Expédition de Quiberon (avec les émigrés) ; blessé de deux coups de feu et parvint à rejoindre les vaisseaux britanniques
العمل: 1808, Major de la cavalerie Portugaise
العمل: 1811, chef d'état-major du 3e corps de cavalerie
أخرى: October 1812, Moscou
caste: 11 October 1812, Chevalier de la Légion d'honneur
العمل: 1813, Maréchal de camp
العمل: مارس 1813, Leipzig, adjudant Commandant, Chef d'Etat Major Général du 1er Corps de Cavarlerie
الخدمة العسكريّة: 2 مايو 1813, Bataille de Lützen
أخرى: نوفمبر 1813, Mayence, Allemagne
العمل: 1814, lieutenant-général
العمل: 1815, commandant de la 16e division à Lille
اللقب المميّز: 1818, duc de Richelieu
caste: 20 مارس 1820, officier de la Légion d'honneur
caste: 18 مايو 1820, commandeur de la Légion d'Honneur
الوفاة: 19 فبراير 1826, Lille (59)
اللقب المميّز: Jumilhac-le-Grand (24), marquis de Jumilhac
الزواج: ♀ Симплиция Арман де Виньеро дю Плесси де Ришельё (де Ла Шапель де Сен-Жан де Жюмильяк ?)
العمل: 1783, capitaine
النزوح: 1789 ? نوفمبر 1799, Grande-Bretagne
أخرى: 10 أغسطس 1789, Incarcéré
العمل: 1791, Lieutenant-colonel de la Garde constitutionelle de Louis XVI
الخدمة العسكريّة: 23 يونيو 1795 ? 21 يوليو 1795, Expédition de Quiberon (avec les émigrés) ; blessé de deux coups de feu et parvint à rejoindre les vaisseaux britanniques
العمل: 1808, Major de la cavalerie Portugaise
العمل: 1811, chef d'état-major du 3e corps de cavalerie
أخرى: October 1812, Moscou
caste: 11 October 1812, Chevalier de la Légion d'honneur
العمل: 1813, Maréchal de camp
العمل: مارس 1813, Leipzig, adjudant Commandant, Chef d'Etat Major Général du 1er Corps de Cavarlerie
الخدمة العسكريّة: 2 مايو 1813, Bataille de Lützen
أخرى: نوفمبر 1813, Mayence, Allemagne
العمل: 1814, lieutenant-général
العمل: 1815, commandant de la 16e division à Lille
اللقب المميّز: 1818, duc de Richelieu
caste: 20 مارس 1820, officier de la Légion d'honneur
caste: 18 مايو 1820, commandeur de la Légion d'Honneur
الوفاة: 19 فبراير 1826, Lille (59)
11
12
♀ Marie Claire Hélène Augustine du Pouget de Nadaillac
الميلاد: 3 أغسطس 1826, Paris (75)
الزواج: ♂ Marcel Armand Henri Marie de la Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac
الوفاة: 10 يناير 1881, Cherré (49)
الزواج: ♂ Marcel Armand Henri Marie de la Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac
الوفاة: 10 يناير 1881, Cherré (49)
12
13
♀ Marie Heine
الميلاد: 10 فبراير 1858, La Nouvelle-Orléans
الزواج: ♂ Marie Odet Armand Aimable de la Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac
اللقب المميّز: 30 October 1889, Paris (75), Princesse souveraine de Monaco
الزواج: ♂ Albert de Monaco (Albert Ier) , Paris (75)
الوفاة: 22 ديسمبر 1925, Paris (75)
الزواج: ♂ Marie Odet Armand Aimable de la Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac
اللقب المميّز: 30 October 1889, Paris (75), Princesse souveraine de Monaco
الزواج: ♂ Albert de Monaco (Albert Ier) , Paris (75)
الوفاة: 22 ديسمبر 1925, Paris (75)
13
14
♀ Eléanor Douglas Wise
الميلاد: 19 أغسطس 1890
الزواج: ♂ Armand Marie Odet Jean de la Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac
الوفاة: 22 أغسطس 1972, Paris (75)
الزواج: ♂ Armand Marie Odet Jean de la Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac
الوفاة: 22 أغسطس 1972, Paris (75)
14